Blog YSTP Matemáticas YSTP

¿ Cómo se multiplicaba en el Antiguo Egipto?

En la clase de hoy explicaremos una forma diferente de multiplicar que proviene del antiguo egipcio, también conocida como multiplicación por duplicación o Multiplicación Egipcia.

¡Compartir es vivir!

 Si este tutorial te ha ayudado, no lo olvides,

 SUSCRÍBETE al canal 

¿Cómo se resuelve la multiplicación egipcia?

Este método de más de 4.000 años es muy sencillo. Tan solo hay que saber sumar.

¿Qué debemos hacer? Realizamos dobles en diferentes columnas, de ahí que se conozca como método por duplicación.

El primer ejemplo que vamos a realizar es 225 x 21. Vamos a ir resolviéndolo paso a paso.

En una columna haremos dobles del 225 y en otra del 1 (siempre se hace de este número). Como hemos cogido el 225 para hacer dobles, los dobles del 1 no pueden superar el 21, el otro número a multiplicar. Es decir, 1, 2, 4, 8, 16 y no podemos seguir con el 32 porque ya supera el 21.  

Multiplicación Egipcia

Ahora realizamos dobles con el 225. Por tanto, 225, 450, 900, … hasta completar la tabla.

Multiplicación Egipcia

De esta forma, lo que tenemos en la columna encabezada por el 1, la de la derecha, son las potencias de 2 y en la otra, tenemos el resultado de multiplicar 225 por los números de la otra columna. Es decir, 225×1, 225×2= 450, 225×4 = 900…

¿Ahora qué hacemos?

Seleccionamos los números de la columna de la derecha que sumen 21 empezando por abajo

Multiplicación Egipcia

Vemos como 21= 16+4+1 = 24+22+20 (Lo podemos poner como suma de potencias, algo que ellos conocían).

Y nos quedamos con esos resultados de la columna de la izquierda:

Solo tenemos que sumar los números que corresponden con el 16, el 4 y el 1.

Ya tenemos la multiplicación hecha

225 x 21 = 4725

Si nos fijamos, es lo mismo que aplicar la propiedad distributiva.

225 x 21 = 225 x (16+4+1) = 225 x 16 + 225 x 4+ 225×1 = 3600+ 900+ 225 = 4.725

El inconveniente que le podemos encontrar es que resulta un poco largo, de resto puede ser interesante. No es necesario conocer las tablas de multiplicar.

¿Conoces la multiplicación Japonesa?

Multiplicación Egipcia

Veamos otro ejemplo de multiplicación egipcia

330×34=

Siguiendo los pasos anteriores:

Hacemos los dobles de 1 y los dobles de 330.

Multiplicación Egipcia

Y nos fijamos en la columna de los dobles de 1 aquellos que sumen 34. Cogiendo los correspondientes de la columna de la izquierda.

Multiplicación Egipcia

Ahora solo tememos que sumar.

Ya tenemos como resultado de la multiplicación 330 x 34 = 11.220.

Si tienes cualquier duda sobre algún ejercicio o problema, puedes dejar un comentario en el foro de esta misma entrada. De esta manera, otras personas podrán ver la consulta y la solución correspondiente y así contribuimos a compartir juntos.

¡No lo olvides! Síguenos en las redes 🙂

Facebook,Twitter,Instagram o YouTube

Nos vemos en la siguiente clase.

0 comments on “¿ Cómo se multiplicaba en el Antiguo Egipto?

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: